Bündnis 90/Die Grünen/BfE-Fraktion |
Stadtrat der Stadt Eisenach | B 90/Die Grünen/BfE | B 90/Die Grünen/BfE Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | 01.06.2014 | 26.07.2016 | von 01.06.2014 bis 26.07.2016 |
Ausschussmitglieder |
Haupt- und Finanzausschuss | B 90/Die Grünen/BfE | B 90/Die Grünen/BfE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2014 | 26.07.2016 | von 19.06.2014 bis 26.07.2016 |
Ältestenrat | B 90/Die Grünen/BfE | B 90/Die Grünen/BfE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2014 | 11.04.2016 | von 19.06.2014 bis 11.04.2016 |
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus | B 90/Die Grünen | B 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.09.2014 | 26.07.2016 | von 23.09.2014 bis 26.07.2016 |