Bündnis 90/Die Grünen/BfE-Fraktion |
Stadtrat der Stadt Eisenach | B 90/Die Grünen | B 90/Die Grünen Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | | 03.06.2013 | bis 03.06.2013 |
Ausschussmitglieder |
Klausurtagung SBSG | B 90/Die Grünen | B 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2010 | 03.06.2013 | von 01.11.2010 bis 03.06.2013 |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | B 90/Die Grünen | B 90/Die Grünen ehrenamtliche Teilnahme | ehrenamtliche Teilnahme | 28.07.2009 | 03.06.2013 | von 28.07.2009 bis 03.06.2013 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Soziale Angelegenheiten, Bildung, Sport und Gesundheitswesen | B 90/Die Grünen | B 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.08.2009 | 03.06.2013 | von 24.08.2009 bis 03.06.2013 |