CDU-Fraktion |
Stadtrat der Stadt Eisenach | CDU | CDU Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | 01.07.2009 | 31.05.2024 | von 01.07.2009 bis 31.05.2024 |
Ortsteilbürgermeister |
Ortsteilrat Neuenhof-Hörschel | CDU | CDU Ortsteilbürgermeisterin | Ortsteilbürgermeisterin | 06.07.2009 | 31.05.2024 | von 06.07.2009 bis 31.05.2024 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.09.2014 | 31.03.2022 | von 23.09.2014 bis 31.03.2022 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.08.2009 | 31.05.2014 | von 21.08.2009 bis 31.05.2014 |
Ausschussvorsitzende |
Ausschuss für Infrastruktur, Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus | CDU | CDU Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 19.06.2023 | 31.05.2024 | von 19.06.2023 bis 31.05.2024 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Infrastruktur, Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.02.2022 | 18.06.2023 | von 02.02.2022 bis 18.06.2023 |