SPD-Fraktion |
Stadtrat der Stadt Eisenach | SPD | SPD Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.06.2019 | 31.03.2022 | von 25.06.2019 bis 31.03.2022 |
Ausschuss für Kultur, Soziales, Bildung und Sport | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.04.2022 | | von 05.04.2022 |
Sachkundige Bürger |
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus | SPD | SPD Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | 07.11.2018 | 31.05.2019 | von 07.11.2018 bis 31.05.2019 |